Společenství vlastníků jednotek Sv.Ducha 6, Krnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Sv.Ducha 6, Krnov (26862468) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 6. 2005 Společenství vlastníků jednotek Sv.Ducha 6, Krnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Sv.Ducha 6, Krnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Sv.Ducha 6, Krnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4503 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26862468 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Sv.Ducha 6, Krnov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.6.2005 |
Zapsána dne: | 2.6.2005 | |
Den vzniku společenství: 27.4.2005 | 2.6.2005 - 8.7.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 2.6.2005 - 8.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sv. Ducha 75/6, Krnov 79401, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sv.Ducha 75/6, Krnov 79401, Česká republika | 2.6.2005 - 4.10.2016 |
předseda společenství vlastníků | Jaroslav Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2022 |
Adresa | Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov |
předseda společenství vlastníků | Jaroslav Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2020 do 25.5.2022 |
Adresa | Jesenická 2021/23, 79401 Krnov |
předseda společenství vlastníků | David Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2019 do 19.11.2020 |
Adresa | Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov |
předseda společenství vlastníků | Pavlína Sadleková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 15.6.2019 |
Adresa | Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov |
pověřený vlastník | Pavlína Sadleková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 8.7.2017 |
Adresa | Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov |
pověřený vlastník | Pavlína Sadleková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 8.7.2017 |
Adresa | Sv. Ducha 75/6, 79401 Krnov |
pověřený vlastník | Pavlína Sadleková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2005 do 4.10.2016 |
Adresa | Sv. Ducha 75/6, Krnov |
pověřený vlastník | Pavlína Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2005 do 13.10.2005 |
Adresa | Sv. Ducha 75/6, Krnov |
IČO: | 26862468 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Sv.Ducha 6, Krnov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 6. 2005 |
Sídlo: | Sv. Ducha 75/6, Krnov 79401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |