Společenství vlastníků jednotek Sušilova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Sušilova (26899841) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sušilova 1683/5, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2003 Společenství vlastníků jednotek Sušilova má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Sušilova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Sušilova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3419 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26899841 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Sušilova | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.7.2003 |
Zapsána dne: | 23.7.2003 | |
Den vzniku společenství: 06.11.2002 | 23.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sušilova 1683/5, Prostějov 79601, Česká republika | 23.7.2003 |
---|
předseda | František Vyroubal |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2022 |
Adresa | Sušilova 1683/5, 79601 Prostějov |
místopředseda | Zdeňka Urbanovská |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2022 |
Adresa | Sušilova 1683/5, 79601 Prostějov |
člen | Věra Urbancová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2022 |
Adresa | Sušilova 1683/5, 79601 Prostějov |
předseda | Jiří Nutil |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2003 do 15.1.2022 |
Adresa | Sušilova 1683/5, 79601 Prostějov |
místopředseda | Libuše Süsserová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2003 do 15.1.2022 |
Adresa | Sušilova 1683/5, 79601 Prostějov |
člen | Zdeňka Urbanovská |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2003 do 15.1.2022 |
Adresa | Sušilova 1683/5, 79601 Prostějov |
IČO: | 26899841 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Sušilova |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 7. 2003 |
Sídlo: | Sušilova 1683/5, Prostějov 79601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |