Společenství vlastníků jednotek Šumperská 357,358,359 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Šumperská 357,358,359 (26505681) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Šumperská 358, 19900 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 2002 Společenství vlastníků jednotek Šumperská 357,358,359 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Šumperská 357,358,359 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Šumperská 357,358,359 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2274 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26505681 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Šumperská 357,358,359 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.3.2002 |
Zapsána dne: | 1.3.2002 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000. | 1.3.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šumperská 358, Praha 19900, Česká republika | 1.3.2002 |
---|
předseda výboru | Ing. Pavel Gruncl |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 |
Adresa | Šumperská 359, 19900 Praha |
člen výboru | Vladimír Šotola |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 |
Adresa | Šumperská 359, 19900 Praha |
místopředsedkyně výboru | Ing. Renata Brejlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2020 |
Adresa | Kunštátská 1352, 29001 Poděbrady |
místopředsedkyně výboru | Ing. Renata Brejlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2017 do 4.11.2020 |
Adresa | Jiráskova 2222, 25601 Benešov |
místopředsedkyně výboru | Ing. Renata Brejlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 do 1.12.2017 |
Adresa | Šumperská 357, 19900 Praha |
předseda výboru | Ing. Pavel Gruncl |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2002 do 1.4.2017 |
Adresa | Šumperská 359, 19900 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Renata Brejlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2002 do 1.4.2017 |
Adresa | Šumperská 357, 19900 Praha |
člen výboru | Jaroslav Svěchota |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2002 do 1.4.2017 |
Adresa | Šumperská 358, 19900 Praha |
IČO: | 26505681 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Šumperská 357,358,359 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 3. 2002 |
Sídlo: | Šumperská 358, Praha 19900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |