Společenství vlastníků jednotek Strojnická 10 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Strojnická 10 (02774186) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Strojnická 201/10, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2014 Společenství vlastníků jednotek Strojnická 10 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Strojnická 10 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Strojnická 10 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 15222 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02774186 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Strojnická 201/10 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.4.2014 |
Zapsána dne: | 8.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Strojnická 201/10, Praha 17000, Česká republika | 8.4.2014 |
---|
předseda výboru | Mgr. Václav Schovánek |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2022 |
Adresa | Holečkova 422/23, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Lenka Balatková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2022 |
Adresa | Strojnická 201/10, 17000 Praha |
člen výboru | Monika Soukup |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2022 |
Adresa | Strojnická 201/10, 17000 Praha |
člen výboru | Lenka Balatková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2017 do 31.1.2022 |
Adresa | Strojnická 201/10, 17000 Praha |
člen výboru | Vladimír Mikolášek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2017 do 31.1.2022 |
Adresa | Strojnická 201/10, 17000 Praha |
předseda výboru | Václav Schovánek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2017 do 31.1.2022 |
Adresa | Holečkova 422/23, 15000 Praha |
IČO: | 02774186 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Strojnická 10 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 6. 2013 |
Sídlo: | Strojnická 201/10, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |