Společenství vlastníků jednotek Štěnovický Borek čp. 68 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Štěnovický Borek čp. 68 (71219153) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Štěnovický Borek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 2004 Společenství vlastníků jednotek Štěnovický Borek čp. 68 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Štěnovický Borek čp. 68 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Štěnovický Borek čp. 68 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 8. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3554 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71219153 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Štěnovický Borek čp. 68 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.8.2004 |
Zapsána dne: | 28.8.2004 | |
Orgány společenství: -shromáždění vlastníků jednotek -výbor společenství | 28.8.2004 | |
Den vzniku společenství: 7. července 2003 | 28.8.2004 - 1.5.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 68, Štěnovický Borek 33209, Česká republika | 28.8.2004 |
---|
Předseda výboru | Kateřina Vondrysková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2023 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
člen výboru | Michal Kolena |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2023 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
člen výboru | Ondřej Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2023 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
Člen výboru | Kateřina Vondrysková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2022 do 10.5.2023 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
Předseda výboru | Michal Kolena |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2022 do 10.5.2023 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
Místopředseda výboru | Jan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2022 do 10.5.2023 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
Člen výboru | Kateřina Švábková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2022 do 8.9.2022 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
Člen výboru | Daniel Myslík |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2021 do 13.5.2022 |
Adresa | Dvořákova 1368, 33701 Rokycany |
Předseda výboru | Michal Kolena |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 13.5.2022 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
Místopředseda výboru | Václav Bošek |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 13.5.2022 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
Člen výboru | Daniel Myslík |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 29.10.2021 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
předseda výboru | Michal Hacker |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2012 do 19.6.2019 |
Adresa | 68, Štěnovický Borek |
místopředseda výboru | Václav Kankrdlík |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2012 do 19.6.2019 |
Adresa | 68, Štěnovický Borek |
člen výboru | Martina Švábková |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2012 do 19.6.2019 |
Adresa | 68, Štěnovický Borek |
předseda výboru | Jiří Ruml |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2004 do 1.5.2012 |
Adresa | Barákova 77, 32600 Plzeň |
člen výboru | Václav Kankrdlík |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2004 do 1.5.2012 |
Adresa | 68, 33209 Štěnovický Borek |
člen výboru | Jan Levý |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2004 do 1.5.2012 |
Adresa | Waltrova 43, 31400 Plzeň |
IČO: | 71219153 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Štěnovický Borek čp. 68 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Štěnovický Borek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 7. 2003 |
Sídlo: | , Štěnovický Borek |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |