Společenství vlastníků jednotek Srní 84 Hlinsko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Srní 84 Hlinsko (06749968) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 84, 53901 Hlinsko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 2018 Společenství vlastníků jednotek Srní 84 Hlinsko má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Srní 84 Hlinsko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Srní 84 Hlinsko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 1. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7040 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06749968 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Srní 84 Hlinsko | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.1.2018 |
Zapsána dne: | 9.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 84, Hlinsko 53901, Česká republika | 9.1.2018 |
---|
Předseda | Iveta Balková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | Československé armády 1403, 53901 Hlinsko |
Předseda | Iveta Balková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 do 6.5.2023 |
Adresa | 84, 53901 Hlinsko |
předseda | Věra Hiesbőková |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 30.9.2021 |
Adresa | 84, 53901 Hlinsko |
IČO: | 06749968 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Srní 84 Hlinsko |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Hlinsko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 1. 2018 |
Sídlo: | 84, Hlinsko 53901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |