Společenství vlastníků jednotek Snědovice, č.p. 88 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Snědovice, č.p. 88 (25446959) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 88, 41174 Snědovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2002 Společenství vlastníků jednotek Snědovice, č.p. 88 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Snědovice, č.p. 88 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Snědovice, č.p. 88 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25446959 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Snědovice, č.p. 88 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.5.2002 |
Zapsána dne: | 3.5.2002 | |
Společenství vzniklo dne 19.7.2001. | 3.5.2002 - 5.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 88, Snědovice 41174, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 88, Snědovice 41174, Česká republika | 3.5.2002 - 5.12.2016 |
předseda výboru | Martina Kutějová Rybová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | 88, 41174 Snědovice |
místopředseda výboru | Pavla Ptáčníková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | 87, 41174 Snědovice |
člen výboru | Lukáš Goldberg |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | 90, 41174 Snědovice |
místopředseda výboru | Pavla Ptáčníková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2018 do 30.5.2024 |
Adresa | 88, 41174 Snědovice |
člen výboru | Lukáš Goldberg |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2018 do 30.5.2024 |
Adresa | 88, 41174 Snědovice |
předseda výboru | Martina Kutějová Rybová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2018 do 30.5.2024 |
Adresa | 88, 41174 Snědovice |
předseda výboru | Martina Rybová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2018 do 22.8.2018 |
Adresa | 88, 41174 Snědovice |
Pověřený vlastník | František Žalud |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 23.1.2018 |
Adresa | 88, 41174 Snědovice |
Člen statutárního orgánu | František Fefrčík |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2009 do 6.2.2013 |
Adresa | 88, 41174 Snědovice |
IČO: | 25446959 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Snědovice, č.p. 88 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Snědovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 5. 2002 |
Sídlo: | 88, Snědovice 41174 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |