Společenství vlastníků jednotek Smetanova 807, 808, 809 v Trutnově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Smetanova 807, 808, 809 v Trutnově (27529258) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Smetanova 808, 54101 Trutnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2007 Společenství vlastníků jednotek Smetanova 807, 808, 809 v Trutnově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Smetanova 807, 808, 809 v Trutnově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Smetanova 807, 808, 809 v Trutnově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 14. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4010 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27529258 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Smetanova 807, 808, 809 v Trutnově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.12.2007 |
Zapsána dne: | 14.12.2007 | |
den vzniku společenství 1.11.2007 | 14.12.2007 - 11.3.2017 | |
orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 14.12.2007 - 11.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smetanova 808, Trutnov 54101, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Ing. Jana Přívratská |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2018 |
Adresa | 133, 54211 Chvaleč |
Člen výboru | Jiří Středa |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 |
Adresa | Smetanova 808, 54101 Trutnov |
Místopředseda výboru | Martina Hendrychová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2020 |
Adresa | Smetanova 808, 54101 Trutnov |
Místopředseda výboru | Ing. Vladimír Čurda |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2018 do 18.12.2020 |
Adresa | 92, 54232 Velké Svatoňovice |
Člen výboru | Martina Hendrychová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2018 do 18.12.2020 |
Adresa | Smetanova 808, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Luboš Kudrnáč |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 9.11.2018 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
člen výboru | Milada Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 9.11.2018 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Ing. Jana Přívratská |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 9.11.2018 |
Adresa | 133, 54211 Chvaleč |
předseda výboru | Ing. Jana Přívratská |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 9.11.2018 |
Adresa | 133, 54211 Chvaleč |
místopředseda výboru | Luboš Kudrnáč |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 9.11.2018 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
člen výboru | Milada Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 9.11.2018 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Ing. Jana Přívratská |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | 133, 54211 Chvaleč |
člen výboru | Milada Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Luboš Kudrnáč |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Ing. Jana Přívratská |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | 133, 54211 Chvaleč |
člen výboru | Milada Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Luboš Kudrnáč |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 11.3.2017 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
člen výboru | Milada Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 17.10.2016 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Luboš Kudrnáč |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
člen výboru | Milada Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 17.10.2016 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Luboš Kudrnáč |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2011 do 17.10.2016 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Ing. Jana Přívratská |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 5.6.2016 |
Adresa | Smetanova 807, 54101 Trutnov |
místopředseda výboru | Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 19.11.2011 |
Adresa | Smetanova 809, 54101 Trutnov |
člen výboru | Ing. Jana Přívratská |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 27.3.2009 |
Adresa | Smetanova 807, 54101 Trutnov |
předseda výboru | Jaroslava Doleželová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 27.3.2009 |
Adresa | Obilná 507, 54103 Trutnov 3 |
IČO: | 27529258 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Smetanova 807, 808, 809 v Trutnově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Trutnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 12. 2007 |
Sídlo: | Smetanova 808, Trutnov 54101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |