Společenství vlastníků jednotek, Sladkovského ul. č. 482 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek, Sladkovského ul. č. 482 (26471973) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sladkovského 482, 26242 Rožmitál pod Třemšínem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 2001 Společenství vlastníků jednotek, Sladkovského ul. č. 482 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek, Sladkovského ul. č. 482 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek, Sladkovského ul. č. 482 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1211 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26471973 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek, Sladkovského ul. č. 482 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.10.2001 |
Zapsána dne: | 9.10.2001 | |
den vzniku společenství 1.7.2OOO | 9.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sladkovského 482, Rožmitál pod Třemšínem 26242, Česká republika | 15.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sladkovského čp. 482, Rožmitál pod Třemšínem 26242, Česká republika | 9.10.2001 - 15.9.2016 |
předseda výboru | Ing. Milan Šturc |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2023 |
Adresa | Sladkovského 482, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
člen | Lenka Pužejová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2013 |
Adresa | Sladkovského 482, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
Člen výboru | Jiří Dědič |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2022 |
Adresa | Sladkovského 482, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
předseda | Jindřich Němec |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2013 do 11.6.2022 |
Adresa | Sladkovského 482, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
člen | Richard Holeček |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 do 11.6.2022 |
Adresa | 144, 26242 Nepomuk |
Předseda výboru | Richard Holeček |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2022 do 11.6.2022 |
Adresa | Sladkovského 482, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
místopředseda | Milan Šturc |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2001 do 15.9.2016 |
Adresa | Sladkovského 482, Rožmitál pod Třemšínem |
místopředseda | Jindřich Němec |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2001 do 21.6.2013 |
Adresa | Sladkovského 482, Rožmitál pod Třemšínem |
předseda výboru | Zdeněk Weber |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2001 do 21.6.2013 |
Adresa | Sladkovského 482, Rožmitál pod Třemšínem |
IČO: | 26471973 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek, Sladkovského ul. č. 482 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Rožmitál pod Třemšínem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 10. 2001 |
Sídlo: | Sladkovského 482, Rožmitál pod Třemšínem 26242 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |