Společenství vlastníků jednotek Skalka 1944 až 1946 Česká Třebová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Skalka 1944 až 1946 Česká Třebová (25988549) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Skalka 1945, 56002 Česká Třebová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek Skalka 1944 až 1946 Česká Třebová má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Skalka 1944 až 1946 Česká Třebová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Skalka 1944 až 1946 Česká Třebová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2024 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25988549 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 1944, 1945 a 1946 Česká Třebová | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.4.2003 |
Zapsána dne: | 25.4.2003 | |
Ostatní skutečnosti: den vzniku společenství: 1. července 2000 orgány společenství: výbor společenství shromáždění vlastníků jednotek v domě kontrolní komise | 25.4.2003 - 19.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Skalka 1945, Česká Třebová 56002, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Skalka 1945, Česká Třebová 56002, Česká republika | 25.4.2003 - 12.10.2016 |
předseda výboru | Luboš Chaloupka |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2024 |
Adresa | Skalka 1944, 56002 Česká Třebová |
místopředseda výboru | Jakub Kýr |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2024 |
Adresa | 198, 56912 Opatov |
místopředseda výboru | Ing. Luděk Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2024 |
Adresa | Skalka 1945, 56002 Česká Třebová |
předseda | Lukáš Halva |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 do 27.1.2024 |
Adresa | Skalka 1946, 56002 Česká Třebová |
Místopředseda výboru | Jakub Kýr |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2023 do 27.1.2024 |
Adresa | 198, 56912 Opatov |
Místopředseda výboru | Ing. Luboš Chaloupka |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2022 do 27.1.2024 |
Adresa | Skalka 1944, 56002 Česká Třebová |
místopředseda | Ing. Luděk Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 do 4.2.2023 |
Adresa | Skalka 1945, 56002 Česká Třebová |
místopředseda | Pavel Smrčka |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 do 24.12.2022 |
Adresa | Skalka 1944, 56002 Česká Třebová |
předseda výboru | Lukáš Halva |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2014 do 5.6.2020 |
Adresa | Skalka 1946, 56002 Česká Třebová |
místopředseda výboru | Pavel Smrčka |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2014 do 5.6.2020 |
Adresa | Skalka 1944, 56002 Česká Třebová |
místopředseda výboru | Luděk Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2014 do 5.6.2020 |
Adresa | Skalka 1945, 56002 Česká Třebová |
místopředseda výboru | Luděk Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2014 do 6.2.2014 |
Adresa | Skalka 1945, 56002 Česká Třebová |
člen výboru | Lubomír Drvoštěp |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2009 do 28.1.2014 |
Adresa | Semanínská 1978, 56002 Česká Třebová |
Místopředseda | Ing. Luděk Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2009 do 28.1.2014 |
Adresa | Skalka 1945, 56002 Česká Třebová |
Předseda | Ing. Luboš Chaloupka |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2009 do 28.1.2014 |
Adresa | Skalka 1944, 56002 Česká Třebová |
Předseda | Ing. Luboš Chaloupka |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2003 do 24.4.2009 |
Adresa | Skalka 1944, 56002 Česká Třebová |
Místopředseda | Ing. Daniel Řehák |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2003 do 24.4.2009 |
Adresa | Skalka 1946, 56002 Česká Třebová |
Člen výboru | Jana Kreuselová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2003 do 24.4.2009 |
Adresa | Skalka 1945, 56002 Česká Třebová |
IČO: | 25988549 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Skalka 1944 až 1946 Česká Třebová |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Česká Třebová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 4. 2003 |
Sídlo: | Skalka 1945, Česká Třebová 56002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |