Společenství vlastníků jednotek Skalice 75 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Skalice 75 (27550851) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 75, 50303 Skalice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2008 Společenství vlastníků jednotek Skalice 75 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Skalice 75 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Skalice 75 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4318 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27550851 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Skalice 75 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.12.2008 |
Zapsána dne: | 4.12.2008 | |
den vzniku společenství 27.5.2008 | 4.12.2008 - 29.4.2015 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 4.12.2008 - 29.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 75, Skalice 50303, Česká republika | 6.6.2018 |
---|---|---|
Adresa: | V Lipkách 894/6, Hradec Králové 50002, Česká republika | 29.9.2016 - 6.6.2018 |
Adresa: | V Lipkách 894, Hradec Králové 50002, Česká republika | 4.12.2008 - 29.9.2016 |
předseda | Tomáš Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | 119, 50315 Lodín |
předseda | Marie Chloubová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2018 do 15.7.2023 |
Adresa | 75, 50303 Skalice |
IČO: | 27550851 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Skalice 75 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Skalice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 12. 2008 |
Sídlo: | 75, Skalice 50303 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |