Společenství vlastníků jednotek Skalice 66 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Skalice 66 (06812686) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 66, 67171 Skalice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 2018 Společenství vlastníků jednotek Skalice 66 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Skalice 66 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Skalice 66 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 1. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12678 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06812686 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Skalice 66 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.1.2018 |
Zapsána dne: | 29.1.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 66, Skalice 67171, Česká republika | 29.1.2018 |
---|
předseda společenství vlastníků | Monika Březinová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | 66, 67171 Skalice |
předseda společenství vlastníků | Ivana Řezníčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2020 do 5.2.2021 |
Adresa | Družstevní 423/6, 67172 Miroslav |
předseda společenství vlastníků | Ivana Řezníčková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2018 do 7.10.2020 |
Adresa | 66, 67171 Skalice |
IČO: | 06812686 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Skalice 66 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Skalice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 1. 2018 |
Sídlo: | 66, Skalice 67171 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |