Společenství vlastníků jednotek Ševětín 252 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Ševětín 252 (26054485) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Krátká 252, 37363 Ševětín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek Ševětín 252 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Ševětín 252 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Ševětín 252 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 11. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 953 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26054485 | |
Jméno: | Společenství Ševětín 252 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.12.2002 |
Zapsána dne: | 11.12.2002 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 22.7.2014 - 6.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krátká 252, Ševětín 37363, Česká republika | 22.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Krátká ul. 252, Ševětín 37363, Česká republika | 11.12.2002 - 22.7.2014 |
místopředseda | Božena Netrvalová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
člen výboru | Bořivoj Kýbus |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
předseda | Růžena Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
místopředseda výboru | Božena Netrvalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2008 do 6.5.2016 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
člen výboru | Růžena Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2010 do 6.5.2016 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
předseda výboru | Mgr. Pavla Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2015 do 6.5.2016 |
Adresa | Na Padělkách 450, 37365 Dolní Bukovsko |
předseda výboru | Mgr. Pavla Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 19.8.2015 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
předseda výboru | Mgr. Pavla Weberová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2010 do 22.7.2014 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
člen výboru | Anna Matějková |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2008 do 8.5.2009 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
předseda výboru | Růžena Klenková |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2008 do 8.5.2009 |
Adresa | Krátká 252, 37363 Ševětín |
místopředseda výboru | Jiří Kochlöffel |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 20.8.2008 |
Adresa | Krátká ul. 252, 37363 Ševětín |
člen výboru | Božena Netrvalová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 20.8.2008 |
Adresa | Krátká ul. 252, 37363 Ševětín |
předseda výboru | Zdeněk Zumr |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2005 do 20.8.2008 |
Adresa | Krátká ul. 252, 37363 Ševětín |
předseda výboru | Jaromír Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 1.7.2005 |
Adresa | Krátká ul. 252, 37363 Ševětín |
IČO: | 26054485 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Ševětín 252 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Ševětín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 12. 2002 |
Sídlo: | Krátká 252, Ševětín 37363 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |