Společenství vlastníků jednotek Rybníček 3, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Rybníček 3, Brno (29294576) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rybníček 321/3, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2011 Společenství vlastníků jednotek Rybníček 3, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Rybníček 3, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Rybníček 3, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8961 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29294576 | |
Jméno: | Společenství pro dům Rybníček 3 v Brně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.10.2011 |
Zapsána dne: | 4.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybníček 321/3, Brno 60200, Česká republika | 13.11.2015 |
---|
místopředseda výboru | Iva Hičková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2013 |
Adresa | Rybníček 321/3, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Miloš Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 |
Adresa | Akátová 816/34, 64100 Brno |
předseda výboru | Mgr. Cyril Modra |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 |
Adresa | Rybníček 321/3, 60200 Brno |
člen výboru | Ing. Miloš Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2011 do 13.11.2015 |
Adresa | Akátová 816/34, 64100 Brno |
předseda výboru | Mgr. Cyril Modra |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 do 13.11.2015 |
Adresa | Rybníček 321/3, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Jindřich Bednařík |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2011 do 9.7.2013 |
Adresa | Rybníček 321/3, 60200 Brno |
předseda výboru | Karel Neuberger |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2011 do 8.3.2012 |
Adresa | Rybníček 321/3, 60200 Brno |
IČO: | 29294576 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Rybníček 3, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 10. 2011 |
Sídlo: | Rybníček 321/3, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |