Společenství vlastníků jednotek Rokycanova č.p. 802, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Rokycanova č.p. 802, Olomouc (05956773) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rokycanova 802/1d, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2017 Společenství vlastníků jednotek Rokycanova č.p. 802, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Rokycanova č.p. 802, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Rokycanova č.p. 802, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 4. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12532 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05956773 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Rokycanova č.p. 802, Olomouc | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.4.2017 |
Zapsána dne: | 19.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rokycanova 802/1d, Olomouc 77900, Česká republika | 19.4.2017 |
---|
člen výboru | RNDr. Jan Brus |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Švýcarské nábřeží 802/6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Mgr. Jan Šťota |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Rokycanova 802/1d, 77900 Olomouc |
člen výboru | Ing. Arch. Robert Štefka |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2024 |
Adresa | Rokycanova 808/1, 77900 Olomouc |
člen výboru | Jan Šťota |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 16.2.2024 |
Adresa | Rokycanova 802/1d, 77900 Olomouc |
člen výboru | Jan Brus |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2022 do 16.2.2024 |
Adresa | Švýcarské nábřeží 802/6, 77900 Olomouc |
člen výboru | Jan Brus |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 2.11.2022 |
Adresa | 131, 74258 Trnávka |
IČO: | 05956773 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Rokycanova č.p. 802, Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 4. 2017 |
Sídlo: | Rokycanova 802/1d, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |