Společenství vlastníků jednotek Rezidence U Lva č.p.782, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Rezidence U Lva č.p.782, Praha 5 (01450662) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plzeňská 782/112, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 2013 Společenství vlastníků jednotek Rezidence U Lva č.p.782, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Rezidence U Lva č.p.782, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Rezidence U Lva č.p.782, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14228 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01450662 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Rezidence U Lva č.p.782, Praha 5 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.3.2013 |
Zapsána dne: | 27.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 782/112, Praha 5 15000, Česká republika | 27.3.2013 |
---|
Předseda | Vít Horák |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2021 |
Adresa | Plzeňská 782/112, 15000 Praha |
místopředseda | Jaroslava Vondráčková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2021 |
Adresa | Plzeňská 782/112, 15000 Praha |
člen výboru | Jana Krivenkaja |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2021 |
Adresa | Plzeňská 782/112, 15000 Praha |
Člen výboru | Kirill Barashkov |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 do 19.5.2021 |
Adresa | Plzeňská 782/112, 15000 Praha |
Místopředseda výboru | David Ittner |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 do 19.5.2021 |
Adresa | Plzeňská 782/112, 15000 Praha |
Předseda výboru | Mgr.A Radek Rytina |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 do 19.5.2021 |
Adresa | Rašínovo nábřeží 389/46, 12800 Praha |
IČO: | 01450662 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Rezidence U Lva č.p.782, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 3. 2013 |
Sídlo: | Plzeňská 782/112, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |