Společenství vlastníků jednotek Renčova 18, 20 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Renčova 18, 20 (29207746) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Renčova 1521/18, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2010 Společenství vlastníků jednotek Renčova 18, 20 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Renčova 18, 20 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Renčova 18, 20 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7697 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29207746 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Renčova 18, 20 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.3.2010 |
Zapsána dne: | 15.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Renčova 1521/18, Brno 62100, Česká republika | 19.11.2015 |
---|
člen výboru | Renata Kozlová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
Předseda výboru | Pavel Chyba |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
člen výboru | Lubomír Svítek |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
člen výboru | Ing. Zdenka Pánková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 16.11.2022 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
člen výboru | Patrik Zerrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Zdenka Pánková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
předseda výboru | Pavel Chyba |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
člen výboru | Pavel Olbrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Zdenka Pánková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
člen výboru | Pavel Olbrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
člen výboru | Patrik Zerrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
předseda výboru | Pavel Chyba |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 5.12.2016 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
předseda výboru | Pavel Chyba |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 do 19.11.2015 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Zdenka Pánková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 do 19.11.2015 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
člen výboru | Ing. Milan Němec |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 do 19.11.2015 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
člen výboru | Pavel Olbrich |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 do 19.11.2015 |
Adresa | Renčova 1522/20, 62100 Brno |
člen výboru | Patrik Zerrich |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2013 do 19.11.2015 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
člen výboru | Patrik Zerrich |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 do 31.8.2013 |
Adresa | Renčova 1521/18, 62100 Brno |
IČO: | 29207746 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Renčova 18, 20 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 3. 2010 |
Sídlo: | Renčova 1521/18, Brno 62100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |