Společenství vlastníků jednotek Radíkovice 43 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Radíkovice 43 (28789521) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 43, 50327 Radíkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 2010 Společenství vlastníků jednotek Radíkovice 43 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Radíkovice 43 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Radíkovice 43 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 7. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4868 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28789521 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Radíkovice 43 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.4.2010 |
Zapsána dne: | 7.4.2010 | |
den vzniku společenství 24.9.2009 | 7.4.2010 - 19.12.2015 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 7.4.2010 - 19.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 43, Radíkovice 50327, Česká republika | 19.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | V Lipkách 894, Hradec Králové 50002, Česká republika | 7.4.2010 - 19.12.2015 |
předseda | Lucie Vodičková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2022 |
Adresa | 43, 50327 Radíkovice |
předseda | Martin Vejr |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 26.10.2022 |
Adresa | 154, 50325 Dobřenice |
předseda společenství vlastníků | Luboš Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 do 24.4.2019 |
Adresa | 241, 50327 Roudnice |
předseda společenství vlastníků | Luboš Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 24.10.2018 |
Adresa | 43, 50327 Radíkovice |
předseda společenství vlastníků | Luboš Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2015 do 24.10.2018 |
Adresa | 43, 50327 Radíkovice |
IČO: | 28789521 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Radíkovice 43 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Radíkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 4. 2010 |
Sídlo: | 43, Radíkovice 50327 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |