Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 847, 848 Nové Město na Moravě má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 847, 848 Nové Město na Moravě (28340108) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2009 Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 847, 848 Nové Město na Moravě má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 847, 848 Nové Město na Moravě nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 847, 848 Nové Město na Moravě na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7095 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28340108 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 847, 848, Nové Město na Moravě, Purkyňova | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.5.2009 |
Zapsána dne: | 15.5.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Purkyňova 848, Nové Město na Moravě 59231, Česká republika | 12.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Purkyňova 848, Nové Město na Moravě 59231, Česká republika | 15.5.2009 - 12.12.2016 |
Předseda výboru | Ing. Tomáš Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
Místopředseda výboru | DiS Pavel Trojan |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | Purkyňova 847, 59231 Nové Město na Moravě |
Člen výboru | MUDr. Jiří Koutný |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2024 |
Adresa | Borová 1649, 59231 Nové Město na Moravě |
Člen výboru | MUDr. Jiří Koutný |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 do 26.4.2024 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
místopředseda výboru | Vlasta Bukáčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 do 11.10.2023 |
Adresa | Purkyňova 847, 59231 Nové Město na Moravě |
předseda výboru | Miroslav Glier |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 do 11.10.2023 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
člen výboru | Pavel Šikula |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 do 14.6.2023 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
člen výboru | Pavel Šikula |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 12.12.2016 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
místopředseda výboru | Vlasta Bukáčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2013 do 12.12.2016 |
Adresa | Purkyňova 847, 59231 Nové Město na Moravě |
předseda výboru | Miroslav Glier |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2016 do 12.12.2016 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
předseda výboru | Miroslav Glier |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 7.4.2016 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
místopředseda výboru | Alena Rubínová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2009 do 1.3.2013 |
Adresa | Purkyňova 848, 59231 Nové Město na Moravě |
IČO: | 28340108 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Purkyňova 847, 848 Nové Město na Moravě |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Nové Město na Moravě |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 5. 2009 |
Sídlo: | Purkyňova 848, Nové Město na Moravě 59231 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |