Společenství vlastníků jednotek Pšov 66 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek Pšov 66 (71236325) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 66, 36452 Pšov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 2005 Společenství vlastníků jednotek Pšov 66 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek Pšov 66 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek Pšov 66 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 11. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3820 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71236325 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Pšov 66 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.2.2005 |
Zapsána dne: | 11.2.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.8.2011 - 6.9.2017 | |
Den vzniku společenství: 9. srpna 2004 | 11.2.2005 - 6.9.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 11.2.2005 - 6.8.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 66, Pšov 36452, Česká republika | 11.2.2005 |
---|
člen výboru | Martina Neubergová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2024 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
člen výboru | Miroslava Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
předseda výboru | Tomáš Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
člen výboru | Martina Neubergová |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2017 do 14.1.2024 |
Adresa | 67, 36452 Pšov |
člen výboru | Tomáš Obermajer |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2011 do 6.9.2017 |
Adresa | 22, 36452 Pšov |
člen výboru | Miroslava Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2011 do 6.9.2017 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
předseda výboru | Jana Profantová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 6.9.2017 |
Adresa | Dukelských hrdinů 351, 36452 Žlutice |
předseda výboru | Jana Profantová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 do 8.12.2016 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
předseda výboru | Jana Profantová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2011 do 30.7.2015 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
Pověřený vlastník | Jarmila Kožáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2005 do 6.8.2011 |
Adresa | 66, 36452 Pšov |
IČO: | 71236325 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek Pšov 66 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Pšov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 8. 2004 |
Sídlo: | 66, Pšov 36452 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |