Společenství vlastníků jednotek pro dům Za Mlýnem 1565, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Za Mlýnem 1565, Praha 4 (27574954) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2006 Společenství vlastníků jednotek pro dům Za Mlýnem 1565, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Za Mlýnem 1565, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Za Mlýnem 1565, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 7. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6872 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27574954 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Za Mlýnem 1565, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.7.2006 |
Zapsána dne: | 27.7.2006 | |
Den vzniku společenství: 8.února 2006 | 27.7.2006 - 4.6.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za mlýnem 1565/31, Praha 14700, Česká republika | 26.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Za mlýnem 1565, Praha 4 14700, Česká republika | 4.6.2012 - 26.6.2023 |
předseda výboru | Jana Hrušková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 26.6.2023 |
Adresa | Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Jan Opelík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 26.6.2023 |
Adresa | Ke Kateřinkám 1393/10, 14900 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Ludvík Vopálenský |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 26.6.2023 |
Adresa | Jugoslávská 1/9, 12000 Praha |
předseda výboru | Jana Hrušková |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 26.1.2018 |
Adresa | Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha 4 |
místopředseda výboru | Andrea Kupková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 26.1.2018 |
Adresa | Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha 4 |
místopředseda výboru | Ing. Jan Opelík |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2013 do 26.1.2018 |
Adresa | Ke kateřinkám 1393/10, 14000 Praha 4 |
člen výboru | Ing. Jan Opelík |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 6.5.2013 |
Adresa | Ke kateřinkám 1393/10, 14000 Praha 4 |
místopředseda výboru | Zdeněk Rys |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2008 do 4.6.2012 |
Adresa | Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha 4 |
místopředseda výboru | Václav Chalupa |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 4.6.2012 |
Adresa | Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha 4 |
předseda výboru | Igor Vašut |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2008 do 18.3.2009 |
Adresa | Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Václav Chalupa |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2008 do 18.3.2009 |
Adresa | Za mlýnem 1565/31, 14700 Praha 4 |
pověřený vlastník | Božena Koubová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2006 do 28.8.2008 |
Adresa | Za mlýnem 1565, 14700 Praha 4 |
IČO: | 27574954 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Za Mlýnem 1565, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 7. 2006 |
Sídlo: | Za mlýnem 1565/31, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |