Společenství vlastníků jednotek pro dům Škroupova 1125 a 1126 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Škroupova 1125 a 1126 (75123908) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Škroupova 1125/27, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 2008 Společenství vlastníků jednotek pro dům Škroupova 1125 a 1126 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Škroupova 1125 a 1126 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Škroupova 1125 a 1126 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4028 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75123908 | |
Jméno: | Společenství pro dům Škroupova 1125 a 1126 Hradec Králové | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.2.2008 |
Zapsána dne: | 1.2.2008 | |
Den vzniku společenství 31.10.2007 | 1.2.2008 - 10.3.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.2.2008 - 10.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Škroupova 1125/27, Hradec Králové 50002, Česká republika | 26.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Škroupova 1125, Hradec Králové 50002, Česká republika | 1.2.2008 - 26.9.2016 |
Místopředseda výboru | David Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 do 9.7.2022 |
Adresa | Oty Synka 1854/37, 70800 Ostrava |
Předseda výboru | Mgr. Vladimír Molnár |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2022 do 9.7.2022 |
Adresa | Smetanova 72, 53345 Čeperka |
Člen výboru | Martin Syrovátka |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 9.7.2022 |
Adresa | Škroupova 1125/27, 50002 Hradec Králové |
Předseda výboru | Mgr. Vladimír Molnár |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 5.5.2022 |
Adresa | Škroupova 1125/27, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda výboru | David Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2019 do 17.12.2021 |
Adresa | Škroupova 1126/23, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Michal Ulrich |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 8.1.2020 |
Adresa | Škroupova 1126/23, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Markéta Pleskotová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 8.1.2020 |
Adresa | 241, 50312 Všestary |
místopředseda výboru | Ondřejka Janáčková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2017 do 3.5.2019 |
Adresa | Škroupova 1125/27, 50002 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Ondřejka Janáčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Škroupova 1125/27, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Veronika Wassebauer |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2015 do 19.1.2017 |
Adresa | Škroupova 1126, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Markéta Pleskotová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 19.1.2017 |
Adresa | 241, 50312 Všestary |
místopředseda výboru | Ondřejka Janáčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2014 do 19.1.2017 |
Adresa | Škroupova 1125/27, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Veronika Wassebauer |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2015 do 19.1.2017 |
Adresa | Škroupova 1126, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Markéta Pleskotová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 19.1.2017 |
Adresa | 241, 50312 Všestary |
předseda výboru | Markéta Pleskotová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2014 do 1.7.2016 |
Adresa | Škroupova 1126/23, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Karel Klimpera |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2014 do 10.3.2015 |
Adresa | Škroupova 1126/23, 50002 Hradec Králové |
člen výboru | Jaroslav Krudenc |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 4.1.2014 |
Adresa | Škroupova 1125/27, 50002 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Karel Klimpera |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 4.1.2014 |
Adresa | Škroupova 1126/23, 50002 Hradec Králové |
předseda výboru | Mgr. Markéta Pleskotová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 4.1.2014 |
Adresa | Škroupova 1126/23, 50002 Hradec Králové |
Předseda výboru | Markéta Pleskotová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2008 do 28.12.2012 |
Adresa | Škroupova 1126, 50002 Hradec Králové |
Člen výboru | Lucie Virglová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2008 do 28.12.2012 |
Adresa | Škroupova 1126, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda výboru | Mgr. Veronika Wassebauer |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2012 do 28.12.2012 |
Adresa | Škroupova 1126, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda výboru | Mgr. Inka Vaňáčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2011 do 20.3.2012 |
Adresa | Škroupova 1126/23, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda výboru | Mgr. Inka Čápová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2008 do 20.9.2011 |
Adresa | Havlíčkova 508, 50002 Hradec Králové |
IČO: | 75123908 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Škroupova 1125 a 1126 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 12. 2007 |
Sídlo: | Škroupova 1125/27, Hradec Králové 50002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |