Společenství vlastníků jednotek pro dům Přibice č.p. 171,172 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Přibice č.p. 171,172 (28345720) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 171, 69124 Přibice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům Přibice č.p. 171,172 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Přibice č.p. 171,172 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Přibice č.p. 171,172 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7164 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28345720 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Přibice č.p. 171,172 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.6.2009 |
Zapsána dne: | 19.6.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 171, Přibice 69124, Česká republika | 10.3.2017 |
---|
Předseda výboru | Ing. Jozef Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
Člen výboru | Jiří Mařák |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
Člen výboru | Martin Kadlček |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2022 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
místopředsedkyně výboru | Mgr. Lenka Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 8.7.2022 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
člen výboru | Bc. Martin Kurimai |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 8.7.2022 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
Předseda | Ing. Jozef Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2017 do 8.7.2022 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
místopředseda výboru | Mgr. Lenka Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 8.7.2017 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
předseda výboru | Ing. Jozef Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 8.7.2017 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
místopředseda výboru | Mgr. Lenka Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 8.7.2017 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
předseda výboru | Ing. Jozef Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 8.7.2017 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
člen výboru | MUDr. Mojmír Maruniak |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 10.3.2017 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
člen výboru | MUDr. Mojmír Maruniak |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 10.3.2017 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
člen výboru | MUDr. Mojmír Maruniak |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
místopředseda výboru | Mgr. Lenka Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
předseda výboru | Ing. Jozef Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
člen výboru | MUDr. Mojmír Maruniak |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
místopředseda výboru | Mgr. Lenka Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
předseda výboru | Ing. Jozef Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2016 do 21.12.2016 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
místopředseda výboru | Mgr. Lenka Kuchařová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2009 do 19.12.2016 |
Adresa | 172, 69124 Přibice |
člen výboru | MUDr. Mojmír Maruniak |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2009 do 19.12.2016 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
předseda výboru | Ing. Jozef Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2009 do 19.12.2016 |
Adresa | 171, 69124 Přibice |
IČO: | 28345720 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Přibice č.p. 171,172 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Přibice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 6. 2009 |
Sídlo: | 171, Přibice 69124 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |