Společenství vlastníků jednotek pro dům Přemyslova 593-595, Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Přemyslova 593-595, Hradec Králové (72020351) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Přemyslova 593/26, 50008 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům Přemyslova 593-595, Hradec Králové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Přemyslova 593-595, Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Přemyslova 593-595, Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 2. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4396 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72020351 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Přemyslova 593-595, Hradec Králové | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.2.2009 |
Zapsána dne: | 27.2.2009 | |
den vzniku společenství 10.9.2008 | 27.2.2009 - 13.6.2017 | |
orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 27.2.2009 - 13.6.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přemyslova 593/26, Hradec Králové 50008, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Přemyslova 593, Hradec Králové 50008, Česká republika | 27.2.2009 - 30.9.2016 |
člen výboru | Ing. Jan Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Přemyslova 593/26, 50008 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Martin Žemlička |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Přemyslova 595/30, 50008 Hradec Králové |
předseda výboru | Mgr. Renáta Jelínková |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Přemyslova 594/28, 50008 Hradec Králové |
Člen výboru | Ing. Martin Žemlička |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2019 do 31.12.2022 |
Adresa | Přemyslova 595/30, 50008 Hradec Králové |
Člen výboru | Ing. Jan Valenta |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 31.12.2022 |
Adresa | Přemyslova 593/26, 50008 Hradec Králové |
Předseda výboru | Ing. Miloš Straka |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 31.12.2022 |
Adresa | Přemyslova 593/26, 50008 Hradec Králové |
Člen výboru | Ing. Miroslav Bařinka |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 16.2.2019 |
Adresa | Přemyslova 594/28, 50008 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Ing. Jaroslav Zezula |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 13.6.2017 |
Adresa | Přemyslova 595/30, 50008 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Miroslav Bařinka |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 13.6.2017 |
Adresa | Přemyslova 594/28, 50008 Hradec Králové |
předseda výboru | Ing. Miloš Straka |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 13.6.2017 |
Adresa | Přemyslova 593/26, 50008 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Miroslav Bařinka |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 13.6.2017 |
Adresa | Přemyslova 594/28, 50008 Hradec Králové |
předseda výboru | Ing. Miloš Straka |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 13.6.2017 |
Adresa | Přemyslova 593/26, 50008 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Ing. Jaroslav Zezula |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 13.6.2017 |
Adresa | Přemyslova 595/30, 50008 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Miroslav Bařinka |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2012 do 30.9.2016 |
Adresa | Přemyslova 594, 50008 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Ing. Jaroslav Zezula |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2012 do 30.9.2016 |
Adresa | Přemyslova 595, 50008 Hradec Králové |
předseda výboru | Ing. Miloš Straka |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2009 do 30.9.2016 |
Adresa | Přemyslova 593, 50008 Hradec Králové |
místopředseda výboru | Ing. Jitka Hofmeisterová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2009 do 16.2.2012 |
Adresa | Přemyslova 594, 50008 Hradec Králové |
člen výboru | Ing. Jaroslav Zezula |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2009 do 16.2.2012 |
Adresa | Přemyslova 595, 50008 Hradec Králové |
IČO: | 72020351 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Přemyslova 593-595, Hradec Králové |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 12. 2008 |
Sídlo: | Přemyslova 593/26, Hradec Králové 50008 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |