Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683 (27554830) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pražská 683, 54701 Náchod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 2. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4382 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27554830 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.2.2009 |
Zapsána dne: | 4.2.2009 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.2.2009 - 26.11.2014 | |
Den vzniku společenství: 10. 8. 2007 | 4.2.2009 - 24.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 683, Náchod 54701, Česká republika | 20.10.2016 |
---|
předseda výboru | Roman Lapčík |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2019 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Petr Kaněra |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2019 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
člen výboru | Ing. Jan Domáň |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2019 |
Adresa | 55, 55203 Žernov |
předseda výboru | Petr Kaněra |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 19.7.2019 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Jan Domáň |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 19.7.2019 |
Adresa | 55, 55203 Žernov |
člen výboru | Roman Lapčík |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 19.7.2019 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
člen výboru | Milan Oláh |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2014 do 3.8.2015 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
člen výboru | Petr Kaněra |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 26.11.2014 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
předseda výboru | Jana Páclová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 26.11.2014 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Milan Oláh |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 26.11.2014 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
předseda výboru | Jana Páclová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2009 do 24.10.2012 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
místopředseda výboru | Zuzana Žďárová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2009 do 24.10.2012 |
Adresa | Čechova 1582, 54701 Náchod |
člen výboru | Zdeňka Schrötterová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2009 do 24.10.2012 |
Adresa | Pražská 683, 54701 Náchod |
IČO: | 27554830 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pražská čp. 683 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Náchod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 2. 2009 |
Sídlo: | Pražská 683, Náchod 54701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |