Společenství vlastníků jednotek pro dům Pod Skalkou 1009-1012, 542 32 Úpice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Pod Skalkou 1009-1012, 542 32 Úpice (28777361) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Skalkou 1009, 54232 Úpice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům Pod Skalkou 1009-1012, 542 32 Úpice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Pod Skalkou 1009-1012, 542 32 Úpice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Pod Skalkou 1009-1012, 542 32 Úpice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 7. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4678 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28777361 | |
Jméno: | Společenství pro dům Pod Skalkou 1009-1012, Úpice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.10.2009 |
Zapsána dne: | 7.10.2009 | |
den vzniku společenství 29.1.2009 | 7.10.2009 - 28.1.2015 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 7.10.2009 - 28.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Skalkou 1009, Úpice 54232, Česká republika | 10.11.2016 |
---|
předseda výboru | Jaroslava Plánková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Pod Skalkou 1012, 54232 Úpice |
člen výboru | Jaroslav Jebousek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Pod Skalkou 1009, 54232 Úpice |
člen výboru | Martina Pytlíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Pod skalkou 1010, 54232 Úpice |
místopředseda výboru | Jaroslav Jebousek |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 28.12.2021 |
Adresa | Pod Skalkou 1009, 54232 Úpice |
člen výboru | Martina Pytlíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 28.12.2021 |
Adresa | Pod skalkou 1010, 54232 Úpice |
předseda výboru | Jaroslava Plánková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 28.12.2021 |
Adresa | Pod Skalkou 1012, 54232 Úpice |
člen výboru | Jaroslav Kadaník |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2009 do 28.1.2015 |
Adresa | Pod Skalkou 1011, 54232 Úpice |
člen výboru | Ladislav Najman |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2009 do 28.1.2015 |
Adresa | Adamovská 1, 54232 Trutnov |
člen výboru | Václav Suk |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2009 do 28.1.2015 |
Adresa | Pod Skalkou 1012, 54232 Úpice |
místopředseda výboru | Jaroslav Jebousek |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2009 do 28.1.2015 |
Adresa | Pod Skalkou 1009, 54232 Úpice |
předseda výboru | Jaroslava Plánková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2009 do 28.1.2015 |
Adresa | Pod Skalkou 1012, 54232 Úpice |
IČO: | 28777361 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pod Skalkou 1009-1012, 542 32 Úpice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Úpice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 10. 2009 |
Sídlo: | Pod Skalkou 1009, Úpice 54232 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |