Společenství vlastníků jednotek pro dům Pilníkov č. 93 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Pilníkov č. 93 (28766784) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tovární 93, 54242 Pilníkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům Pilníkov č. 93 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Pilníkov č. 93 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Pilníkov č. 93 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4523 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28766784 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pilníkov č. 93 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.5.2009 |
Zapsána dne: | 20.5.2009 | |
den vzniku společenství 1. 1. 2006 | 20.5.2009 - 27.5.2015 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 20.5.2009 - 27.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 93, Pilníkov 54242, Česká republika | 8.11.2016 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Emil Malý |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 |
Adresa | Tovární 93, 54242 Pilníkov |
předseda společenství vlastníků | Emil Malý |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 31.10.2019 |
Adresa | Tovární 93, 54242 Pilníkov |
předseda společenství vlastníků | Emil Malý |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2015 do 24.2.2016 |
Adresa | Náměstí 33, 54242 Pilníkov |
pověřený vlastník | Emil Malý |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2014 do 27.5.2015 |
Adresa | Náměstí 33, 54242 Pilníkov |
Vlastimil Korbel | |
Ve funkci | od 8.4.2011 do 9.12.2014 |
Adresa | Tovární 93, 54242 Pilníkov |
pověřený vlastník | Vlastimil Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2011 do 9.12.2014 |
Adresa | Tovární 93, 54242 Pilníkov |
Vlastimil Korbel | |
Ve funkci | od 20.5.2009 do 8.4.2011 |
Adresa | Tovární 93, 54242 Pilníkov |
pověřený vlastník | Vlastimil Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2009 do 8.4.2011 |
Adresa | Tovární 93, 54242 Pilníkov |
IČO: | 28766784 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pilníkov č. 93 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Pilníkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 5. 2009 |
Sídlo: | Tovární 93, Pilníkov 54242 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |