Společenství vlastníků jednotek pro dům Partyzánská 545, Moravský Beroun má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Partyzánská 545, Moravský Beroun (09050035) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 2020 Společenství vlastníků jednotek pro dům Partyzánská 545, Moravský Beroun má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Partyzánská 545, Moravský Beroun nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Partyzánská 545, Moravský Beroun na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 4. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13584 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09050035 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Partyzánská 545, Moravský Beroun | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.4.2020 |
Zapsána dne: | 15.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Partyzánská 545, Moravský Beroun 79305, Česká republika | 15.4.2020 |
---|
předseda výboru | Karel Bajcar |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | náměstí 9. května 4, 79305 Moravský Beroun |
místopředseda výboru | Alena Matláková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun |
člen výboru | Karel Bajcar |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2023 do 22.2.2024 |
Adresa | náměstí 9. května 4, 79305 Moravský Beroun |
místopředseda výboru | Jiří Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 do 22.2.2024 |
Adresa | Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun |
předseda výboru | Františka Pšeničková |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 do 22.2.2024 |
Adresa | gen. Svobody 641, 79305 Moravský Beroun |
předseda výboru | Františka Pšeničková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 do 22.9.2023 |
Adresa | Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun |
člen výboru | Milan Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 do 4.4.2023 |
Adresa | Partyzánská 563, 79305 Moravský Beroun |
IČO: | 09050035 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Partyzánská 545, Moravský Beroun |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Moravský Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 4. 2020 |
Sídlo: | Partyzánská 545, Moravský Beroun 79305 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |