Společenství vlastníků jednotek pro dům Palachova 771, Litoměřice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Palachova 771, Litoměřice (28749189) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palachova 771/59, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2011 Společenství vlastníků jednotek pro dům Palachova 771, Litoměřice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Palachova 771, Litoměřice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Palachova 771, Litoměřice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 9. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5612 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28749189 | |
Jméno: | Společenství pro dům Palachova 771, Litoměřice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.11.2011 |
Zapsána dne: | 9.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palachova 771/59, Litoměřice 41201, Česká republika | 9.11.2011 |
---|
místopředseda výboru | Kateřina Daňová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | Osvobození 1305/5, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Hana Vocásková |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2023 |
Adresa | Kollárova 289/13, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Pavla Kukalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 |
Adresa | Palachova 771/59, 41201 Litoměřice |
místopředseda výboru | Kateřina Daňová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 2.2.2024 |
Adresa | Palachova 771/59, 41201 Litoměřice |
člen výboru | Hana Vocásková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 29.9.2023 |
Adresa | Palachova 771/59, 41201 Litoměřice |
Místopředseda výboru | Jana Maredová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2011 do 20.2.2016 |
Adresa | Palachova 771/59, 41201 Litoměřice |
Člen výboru | Helena Mezianová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2011 do 20.2.2016 |
Adresa | Tylova 997/6, 41201 Litoměřice |
Předseda výboru | Pavla Kukalová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2011 do 20.2.2016 |
Adresa | Palachova 771/59, 41201 Litoměřice |
IČO: | 28749189 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Palachova 771, Litoměřice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 11. 2011 |
Sídlo: | Palachova 771/59, Litoměřice 41201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |