Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní čp. 1045 v Hranicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní čp. 1045 v Hranicích (27810364) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nádražní 1045, 75301 Hranice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 2007 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní čp. 1045 v Hranicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní čp. 1045 v Hranicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní čp. 1045 v Hranicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5861 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27810364 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní čp. 1045 v Hranicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.8.2007 |
Zapsána dne: | 22.8.2007 | |
Den vzniku společenství: 19.1.2007 Orgány společenství: - shromáždění - výbor | 22.8.2007 - 23.2.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 1045, Hranice 75301, Česká republika | 23.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 1045, Hranice 75301, Česká republika | 22.8.2007 - 23.11.2016 |
Předseda výboru | Jiří Šustek |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
Místopředseda výboru | Dalibor Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
Člen výboru | Monika Adámková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
místopředseda výboru | Dalibor Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 do 22.2.2024 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
předseda výboru | Zdenka Hanesová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 do 22.2.2024 |
Adresa | 120, 75361 Milenov |
Člen výboru | Jiří Šustek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 do 22.2.2024 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
člen výboru | Anna Křížková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 do 11.10.2019 |
Adresa | Školní náměstí 547, 75301 Hranice |
předseda výboru | Dalibor Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 1.4.2016 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
člen výboru | Danuše Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 1.4.2016 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
člen výboru | Jana Janovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2007 do 1.4.2016 |
Adresa | Nádražní 1045, 75301 Hranice |
IČO: | 27810364 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Nádražní čp. 1045 v Hranicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Hranice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 8. 2007 |
Sídlo: | Nádražní 1045, Hranice 75301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |