Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 902, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 902, Praha 5 (28930959) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lohniského 902/9, 15200 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 902, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 902, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 902, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10513 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28930959 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 902 v kat. území Hlubočepy, obec Praha | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.8.2009 |
Zapsána dne: | 1.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lohniského 902/9, Praha 15200, Česká republika | 28.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Lohniského 902/9, Praha 15200, Česká republika | 1.8.2009 - 28.2.2017 |
Předsedkyně výboru | Zdislava Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | 32, 66601 Šerkovice |
Místopředseda výboru | Mgr. Ing. Radek Pasák |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
Člen výboru | Mgr. Milan Bilý |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2024 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
Místopředseda výboru | Mgr. Michaela Vosecká |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2021 do 1.5.2024 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
Člen výboru | PhDr. Zdislava Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2021 do 1.5.2024 |
Adresa | 32, 66601 Šerkovice |
Předseda výboru | JUDr. Ondřej Kábela |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2021 do 1.5.2024 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Zdeňka Grecová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 21.4.2021 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
člen výboru | Mgr. Dana Kusáková Ivanysová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 21.4.2021 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
předseda výboru | Mgr. Michaela Vosecká |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2018 do 21.4.2021 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Zdeňka Grecová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2017 do 1.6.2018 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
člen výboru | Mgr. Dana Kusáková Ivanysová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2017 do 1.6.2018 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
předseda výboru | Mgr. Michaela Vosecká |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2017 do 1.6.2018 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
Místopředseda výboru | Josef Jabůrek |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 30.5.2017 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
Člen výboru | Zdislava Tesařová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 30.5.2017 |
Adresa | 32, 66601 Šerkovice |
Předseda výboru | Richard Drtina |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 30.5.2017 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
člen výboru | Josef Jabůrek |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2014 do 28.2.2017 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
místopředseda výboru | Ondřej Kábela |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2014 do 28.2.2017 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
předseda výboru | Richard Drtina |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2014 do 28.2.2017 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
předseda výboru | PhDr. Richard Drtina |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2009 do 11.2.2014 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Ludvík Čech |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2009 do 11.2.2014 |
Adresa | Šejbalové 889/6, 15200 Praha |
člen výboru | RNDr. Jana Zuberová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2009 do 11.2.2014 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
člen výboru | Dana Vosecká |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2009 do 11.2.2014 |
Adresa | Lohniského 902/9, 15200 Praha |
IČO: | 28930959 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Lohniského 902, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 8. 2009 |
Sídlo: | Lohniského 902/9, Praha 15200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |