Společenství vlastníků jednotek pro dům Ladova ul. čp. 686 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Ladova ul. čp. 686 (72562862) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ladova 686, 34401 Domažlice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2012 Společenství vlastníků jednotek pro dům Ladova ul. čp. 686 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Ladova ul. čp. 686 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Ladova ul. čp. 686 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 27. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6860 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72562862 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Ladova ul. čp. 686 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.6.2012 |
Zapsána dne: | 27.6.2012 | |
a) shromáždění b) výbor (volený orgán) | 20.8.2020 | |
Orgány společenství: | 27.6.2012 - 20.8.2020 | |
- shromáždění vlastníků jednotek | 27.6.2012 - 20.8.2020 | |
- výbor společenství | 27.6.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ladova 686, Domažlice 34401, Česká republika | 20.8.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Ladova 686, Domažlice 34401, Česká republika | 27.6.2012 - 20.8.2020 |
Předseda výboru | Vlastimil Vondraš |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Ladova 686, 34401 Domažlice |
Místopředseda výboru | Marek Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | 96, 34401 Nemanice |
Člen výboru | Jan Lažanský |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Ladova 686, 34401 Domažlice |
předseda výboru | Vlastimil Vondraš |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 6.6.2024 |
Adresa | Ladova 686, 34401 Domažlice |
místopředseda výboru | Marek Bartošek |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 6.6.2024 |
Adresa | 96, 34401 Nemanice |
člen výboru | Jan Lažanský |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 6.6.2024 |
Adresa | Ladova 686, 34401 Domažlice |
člen výboru | Věra Pillmannová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2012 do 20.8.2020 |
Adresa | Hradská 82, 34401 Domažlice |
místopředseda výboru | Jan Lažanský |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 20.8.2020 |
Adresa | Ladova 686, 34401 Domažlice |
člen výboru | Ing. David Rádl |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2020 do 20.8.2020 |
Adresa | Švabinského 561, 34401 Domažlice |
předseda výboru | Ing. David Rádl |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2012 do 20.8.2020 |
Adresa | Švabinského 561, 34401 Domažlice |
místopředseda výboru | MUDr. Petra Juříková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2012 do 20.8.2020 |
Adresa | 192, 25282 Kamenný Přívoz |
IČO: | 72562862 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Ladova ul. čp. 686 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Domažlice |
Základní územní jednotka: | Domažlice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 1. 2012 |
Sídlo: | Ladova 686, Domažlice 34401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |