Společenství vlastníků jednotek pro dům Kosmonautů 717/4 a Kosmonautů 718/6 Karlovy Vary-Rybáře má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Kosmonautů 717/4 a Kosmonautů 718/6 Karlovy Vary-Rybáře (75055821) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kosmonautů 717/4, 36005 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 2005 Společenství vlastníků jednotek pro dům Kosmonautů 717/4 a Kosmonautů 718/6 Karlovy Vary-Rybáře má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Kosmonautů 717/4 a Kosmonautů 718/6 Karlovy Vary-Rybáře nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Kosmonautů 717/4 a Kosmonautů 718/6 Karlovy Vary-Rybáře na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 19. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4284 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75055821 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Kosmonautů 717/4 a Kosmonautů 718/6 Karlovy Vary-Rybáře | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.11.2005 |
Zapsána dne: | 19.11.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 19.11.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kosmonautů 717/4, Karlovy Vary 36005, Česká republika | 23.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Kosmonautů 717/4, Karlovy Vary-Rybáře 36005, Česká republika | 19.11.2005 - 23.11.2019 |
Předseda výboru | Jaroslava Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 |
Adresa | Kosmonautů 718/6, 36005 Karlovy Vary |
Místopředseda výboru | Luboš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 |
Adresa | Kosmonautů 718/6, 36005 Karlovy Vary |
Člen výboru | Jiří Mazura |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 |
Adresa | Kosmonautů 717/4, 36005 Karlovy Vary |
Předseda výboru | Jaroslav Prachař |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 23.11.2019 |
Adresa | Kosmonautů 717/4, 36005 Karlovy Vary |
předseda výboru | Jaroslav Prachař |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 29.6.2016 |
Adresa | Kosmonautů 717/4, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jiří Mazura |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2013 do 29.6.2016 |
Adresa | Kosmonautů 717/4, 36005 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Luboš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2013 do 29.6.2016 |
Adresa | Kosmonautů 718/6, 36005 Karlovy Vary |
člen výboru | Jana Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 7.12.2013 |
Adresa | Kosmonautů 718/6, 36005 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Martin Karas |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2009 do 7.12.2013 |
Adresa | Kosmonautů 717/4, 36005 Karlovy Vary |
předseda výboru | Jaroslav Prachař |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2005 do 29.12.2009 |
Adresa | Kosmonautů 717/4, Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Vladimíra Zelenková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2005 do 29.12.2009 |
Adresa | Kosmonautů 718/6, Karlovy Vary |
člen výboru | Jana Kovářová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2005 do 29.12.2009 |
Adresa | Kosmonautů 718/6, Karlovy Vary |
IČO: | 75055821 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Kosmonautů 717/4 a Kosmonautů 718/6 Karlovy Vary-Rybáře |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 11. 2004 |
Sídlo: | Kosmonautů 717/4, Karlovy Vary 36005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |