Společenství vlastníků jednotek pro dům Hruškové Dvory č.p. 88 v Jihlavě má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Hruškové Dvory č.p. 88 v Jihlavě (28289854) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 88, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 2008 Společenství vlastníků jednotek pro dům Hruškové Dvory č.p. 88 v Jihlavě má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Hruškové Dvory č.p. 88 v Jihlavě nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Hruškové Dvory č.p. 88 v Jihlavě na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6406 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28289854 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Hruškové Dvory č.p. 88 v Jihlavě | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.6.2008 |
Zapsána dne: | 26.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 88, Jihlava 58601, Česká republika | 18.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 88, Jihlava 58601, Česká republika | 26.6.2008 - 18.1.2017 |
předseda výboru | Ferdinand Párnický |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2024 |
Adresa | 88, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Jakub Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2024 |
Adresa | Dolní 37, 59214 Nové Veselí |
člen výboru | Jiří Švanda |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2024 |
Adresa | Královský vršek 4652/66, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Jakub Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 1.6.2024 |
Adresa | Dolní 37, 59214 Nové Veselí |
člen výboru | Jiří Švanda |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 1.6.2024 |
Adresa | Královský vršek 4652/66, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Ferdinand Párnický |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 1.6.2024 |
Adresa | 88, 58601 Jihlava |
člen výboru | Ferdinand Párnický |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2014 do 18.1.2017 |
Adresa | 88, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Jiří Švanda |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2014 do 18.1.2017 |
Adresa | Královský vršek 4652/66, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Lukáš Zvěřina |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2014 do 18.1.2017 |
Adresa | 88, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Lukáš Zvěřina |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2008 do 18.4.2014 |
Adresa | Sukova 1116/1, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Jiří Švanda |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2008 do 18.4.2014 |
Adresa | Královský vršek 4652/66, 58601 Jihlava |
člen výboru | Ferdinand Párnický |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2008 do 18.4.2014 |
Adresa | Štefana Moyzesa , Ružomberok |
IČO: | 28289854 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Hruškové Dvory č.p. 88 v Jihlavě |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 6. 2008 |
Sídlo: | 88, Jihlava 58601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |