Společenství vlastníků jednotek pro dům Hromůvka čp. 1894, 1895, 1896 v Hranicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Hromůvka čp. 1894, 1895, 1896 v Hranicích (27794067) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hromůvka 1894, 75301 Hranice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2007 Společenství vlastníků jednotek pro dům Hromůvka čp. 1894, 1895, 1896 v Hranicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Hromůvka čp. 1894, 1895, 1896 v Hranicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Hromůvka čp. 1894, 1895, 1896 v Hranicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5567 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27794067 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Hromůvka čp. 1894, 1895, 1896 v Hranicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.3.2007 |
Zapsána dne: | 12.3.2007 | |
Den vzniku společenství: 27.9.2006 | 12.3.2007 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 12.3.2007 - 12.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hromůvka 1894, Hranice 75301, Česká republika | 23.11.2016 |
---|
předseda výboru | Mgr. Kateřina Bartoňová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Hromůvka 1896, 75301 Hranice |
místopředseda výboru | Marek Chudý |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Hromůvka 1894, 75301 Hranice |
člen výboru | Tomáš Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | 41, 75354 Rakov |
předseda výboru | Ing. Václav Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2018 do 15.12.2021 |
Adresa | Hromůvka 1895, 75301 Hranice |
místopředseda výboru | Marek Chudý |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 15.12.2021 |
Adresa | Hromůvka 1894, 75301 Hranice |
člen výboru | Mgr. Kateřina Bartoňová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 15.12.2021 |
Adresa | Hromůvka 1896, 75301 Hranice |
předseda výboru | Ing. Václav Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 20.6.2018 |
Adresa | 27, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
předseda výboru | Ing. Václav Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2016 do 20.6.2018 |
Adresa | 27, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
člen výboru | Jana Krajčová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 12.7.2016 |
Adresa | Hromůvka 1895, Hranice |
člen výboru | Petr Havran |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 12.7.2016 |
Adresa | Hromůvka 1895, Hranice |
člen výboru | Jaroslav Šulák |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 12.7.2016 |
Adresa | Hromůvka 1896, Hranice |
člen výboru | Alexandra Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 12.7.2016 |
Adresa | Hromůvka 1894, Hranice |
místopředseda výboru | Zdenka Černotová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 12.7.2016 |
Adresa | Hromůvka 1896, Hranice |
předseda výboru | Marek Chudý |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2007 do 12.7.2016 |
Adresa | Hromůvka 1894, Hranice |
IČO: | 27794067 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Hromůvka čp. 1894, 1895, 1896 v Hranicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Hranice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 3. 2007 |
Sídlo: | Hromůvka 1894, Hranice 75301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |