Společenství vlastníků jednotek pro dům Fučíkova č.p. 286 a Revoluční č.p. 287, 288, 289 v Terezíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Fučíkova č.p. 286 a Revoluční č.p. 287, 288, 289 v Terezíně (27305236) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 288, 41155 Terezín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2006 Společenství vlastníků jednotek pro dům Fučíkova č.p. 286 a Revoluční č.p. 287, 288, 289 v Terezíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Fučíkova č.p. 286 a Revoluční č.p. 287, 288, 289 v Terezíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Fučíkova č.p. 286 a Revoluční č.p. 287, 288, 289 v Terezíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3888 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27305236 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Fučíkova č.p. 286 a Revoluční č.p. 287, 288, 289 v Terezíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.10.2006 |
Zapsána dne: | 24.10.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 288, Terezín 41155, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Revoluční č.p. 288, Terezín 41155, Česká republika | 24.10.2006 - 5.12.2016 |
Místopředseda výboru | Štěpán Pém |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 287, 41155 Terezín |
Člen výboru | Petr Lenert |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 287, 41155 Terezín |
Člen výboru | Miloslav Laholík |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Slovinská 686/16, 10100 Praha |
Předseda výboru | Lucie Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Fučíkova 286, 41155 Terezín |
Člen výboru | Valerie Berková |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 |
Adresa | B. Němcové 118, 41155 Terezín |
Člen výboru | Valerie Berková |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 do 22.1.2020 |
Adresa | Revoluční 288, 41155 Terezín |
Člen výboru | Miloslav Laholík |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 6.1.2017 |
Adresa | Slovinská 686/16, 10100 Praha |
Předseda výboru | Lucie Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 6.1.2017 |
Adresa | Fučíkova 286, 41155 Terezín |
Člen výboru | Petr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 289, 41155 Terezín |
místopředseda výboru | Valerie Berková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 288, 41155 Terezín |
člen výboru | Petr Lenert |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 287, 41155 Terezín |
Předseda výboru | Lucie Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 6.1.2017 |
Adresa | Fučíkova 286, 41155 Terezín |
Člen výboru | Petr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 289, 41155 Terezín |
Člen výboru | Miloslav Laholík |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 6.1.2017 |
Adresa | Slovinská 686/16, 10100 Praha |
místopředseda výboru | Valerie Berková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 288, 41155 Terezín |
člen výboru | Petr Lenert |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 6.1.2017 |
Adresa | Revoluční 287, 41155 Terezín |
člen výboru | Petr Lenert |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 do 5.12.2016 |
Adresa | Pražská 167, Terezín |
místopředseda výboru | Valerie Rychlá |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 do 5.12.2016 |
Adresa | Revoluční 288, Terezín |
Člen | Petr Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2006 do 22.3.2013 |
Adresa | Revoluční 289, Terezín |
Předseda výboru | Lucie Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 22.3.2013 |
Adresa | Fučíkova 286, Terezín |
Člen výboru | Radek Marek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 22.3.2013 |
Adresa | Revoluční 287, Terezín |
Člen výboru | Valerie Rychlá |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 10.9.2010 |
Adresa | Revoluční 288, Terezín |
Místopředseda výboru | Marcela Kajzrová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 10.9.2010 |
Adresa | Revoluční 288, Terezín |
Předseda | Ing. František Tajner |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2006 do 10.7.2009 |
Adresa | Revoluční 288, Terezín |
Člen | Pavel Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2006 do 10.7.2009 |
Adresa | Revoluční 288, Terezín |
Místopředseda | Lucie Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2006 do 10.7.2009 |
Adresa | Fučíkova 286, Terezín |
IČO: | 27305236 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Fučíkova č.p. 286 a Revoluční č.p. 287, 288, 289 v Terezíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Terezín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 10. 2006 |
Sídlo: | Revoluční 288, Terezín 41155 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |