Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 771 ulice Rokycanská, Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 771 ulice Rokycanská, Plzeň (73710971) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2006 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 771 ulice Rokycanská, Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 771 ulice Rokycanská, Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 771 ulice Rokycanská, Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 6. 12. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73710971 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 771 ulice Rokycanská, Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.12.2006 |
Zapsána dne: | 6.12.2006 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rokycanská 771/44, Plzeň 31200, Česká republika | 6.12.2006 |
---|
předseda výboru | Jiří Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2021 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Petr Waldmann |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2021 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Martina Kopelentová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2021 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Martina Kopelentová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2019 do 16.4.2021 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Petr Waldmann |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2016 do 16.4.2021 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
Předseda výboru | Jiří Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2016 do 16.4.2021 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Martina Karhanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2016 do 9.10.2019 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Magdalena Kudějová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2011 do 16.4.2016 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Petr Waldmann |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2011 do 16.4.2016 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
předseda výboru | Jiří Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2011 do 16.4.2016 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň |
předseda výboru | Jiří Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2006 do 12.8.2011 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň 4 |
člen výboru | Petr Waldmann |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2006 do 12.8.2011 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň 4 |
člen výboru | Magdalena Kudějová |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2006 do 12.8.2011 |
Adresa | Rokycanská 771/44, 31200 Plzeň 4 |
IČO: | 73710971 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 771 ulice Rokycanská, Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 6. 2006 |
Sídlo: | Rokycanská 771/44, Plzeň 31200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |