Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 68, ulice Revoluční, obec Černožice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 68, ulice Revoluční, obec Černožice (25950380) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Revoluční 68, 50304 Černožice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 2001 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 68, ulice Revoluční, obec Černožice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 68, ulice Revoluční, obec Černožice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 68, ulice Revoluční, obec Černožice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 31. 3. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 319 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25950380 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 68, ulice Revoluční, obec Černožice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.3.2001 |
Zapsána dne: | 31.3.2001 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000. | 31.3.2001 - 1.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 68, Černožice 50304, Česká republika | 31.3.2001 |
---|
předseda výboru | Jiří Nedvěd |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2018 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
místopředseda výboru | Miroslav Macháň |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
člen výboru | Roman Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
místopředseda výboru | Miroslav Macháň |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
místopředseda výboru | Bc. Vítězslav Kocman |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
člen výboru | Roman Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
člen výboru | Helena Nedvědová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
předseda výboru | Jana Gajdošová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
předseda výboru | Dagmar Světlíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
předseda výboru | Jana Gajdošová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 21.4.2018 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
předseda výboru | Dagmar Světlíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
místopředseda výboru | Bc. Vítězslav Kocman |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
člen výboru | Helena Nedvědová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
předseda výboru | Dagmar Světlíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
místopředseda výboru | Bc. Vítězslav Kocman |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
člen výboru | Helena Nedvědová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 1.2.2017 |
Adresa | Revoluční 68, 50304 Černožice |
místopředseda výboru | Mgr. Pavlína Sobotková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
předseda výboru | Mgr. Ondřej Fajfr |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
člen výboru | Helena Nedvědová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
člen výboru | Helena Nedvědová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
místopředseda výboru | Mgr. Pavlína Sobotková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
předseda výboru | Mgr. Ondřej Fajfr |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2007 do 23.1.2010 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Předseda výboru | Bc. Vítězslav Kocman |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2001 do 30.5.2007 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Místopředseda výboru | Ondřej Fajfr |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2001 do 30.5.2007 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Člen výboru | Mgr. Pavlína Sobotková |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2002 do 30.5.2007 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Předseda výboru | Bc. Vítězslav Kocman |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2001 do 30.5.2007 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Místopředseda výboru | Ondřej Fajfr |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2001 do 30.5.2007 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Člen výboru | Mgr. Pavlína Sobotková |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2002 do 30.5.2007 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Člen výboru | MUDr. Libor Němec |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2001 do 6.9.2002 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
Člen výboru | MUDr. Libor Němec |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2001 do 6.9.2002 |
Adresa | Revoluční 68, Černožice |
IČO: | 25950380 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 68, ulice Revoluční, obec Černožice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Černožice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 3. 2001 |
Sídlo: | Revoluční 68, Černožice 50304 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |