Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 524 v ulici Nová má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 524 v ulici Nová (28969227) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nová 524, 25751 Bystřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 524 v ulici Nová má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 524 v ulici Nová nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 524 v ulici Nová na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10756 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28969227 | |
Jméno: | Společenství pro dům 524 v Bystřici | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.10.2009 |
Zapsána dne: | 5.10.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová 524, Bystřice 25751, Česká republika | 20.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Nová 524, Bystřice 25751, Česká republika | 5.10.2009 - 20.1.2017 |
předseda výboru | Kamila Hrůzová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2024 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
místopředseda výboru | Renáta Vobecká |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2024 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
člen výboru | Irena Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2024 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
předseda výboru | Jiří Skřipský |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2019 do 23.4.2024 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
místopředseda výboru | Martin Puch |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2019 do 23.4.2024 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
člen výboru | Kamila Hrůzová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2019 do 23.4.2024 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
člen výboru | Kamila Hrůzová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 21.9.2019 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
místopředseda výboru | Martin Puch |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 21.9.2019 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
předseda výboru | Mgr. Petr Vobecký |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 21.9.2019 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
místopředseda výboru | Martin Puch |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2009 do 20.1.2017 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
člen výboru | Kamila Lorencová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2009 do 20.1.2017 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
předseda výboru | Mgr. Petr Vobecký |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2009 do 20.1.2017 |
Adresa | Nová 524, 25751 Bystřice |
IČO: | 28969227 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 524 v ulici Nová |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Bystřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 10. 2009 |
Sídlo: | Nová 524, Bystřice 25751 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |