Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1164-1165, Čáslav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1164-1165, Čáslav (28945069) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jeníkovská 1164/106, 28601 Čáslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1164-1165, Čáslav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1164-1165, Čáslav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1164-1165, Čáslav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10618 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28945069 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1164-1165, ul.Jeníkovská, Čáslav-Nové Město | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.9.2009 |
Zapsána dne: | 3.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeníkovská 1164, Čáslav-Nové Město 28601, Česká republika | 3.9.2009 |
---|
člen výboru | Karel Fuxa |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2023 |
Adresa | Jeníkovská 1164/106, 28601 Čáslav |
předseda výboru | Jozef Málik |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2015 |
Adresa | Jeníkovská 1164/106, 28601 Čáslav |
místopředseda výboru | René Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2015 |
Adresa | Jeníkovská 1164/106, 28601 Čáslav |
člen výboru | Karel Fuxa |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 20.2.2023 |
Adresa | Jeníkovská 1164/106, 28601 Čáslav-Nové Město |
předseda výboru | Mgr. Stanislav Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 18.4.2015 |
Adresa | Jeníkovská 1165, 28601 Čáslav-Nové Město |
místopředseda výboru | Ing. Václav Skopal |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 18.4.2015 |
Adresa | Jeníkovská 1165/104, 28601 Čáslav-Nové Město |
IČO: | 28945069 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1164-1165, Čáslav |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Čáslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 9. 2009 |
Sídlo: | Jeníkovská 1164/106, Čáslav 28601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |