Společenství vlastníků jednotek pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 (28880790) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Cíglerova 1087/26, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10169 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28880790 | |
Jméno: | Společenství pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.5.2009 |
Zapsána dne: | 16.5.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cíglerova 1087/26, Praha 19800, Česká republika | 21.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Cíglerova 1087/26, Praha 9 19800, Česká republika | 16.5.2009 - 21.1.2016 |
člen výboru | Ing. Václav Suchel |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
člen výboru | Mgr. Jindřiška Dušánková |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1090/32, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
člen výboru | Ing. Martin Širůčka |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
předseda výboru | Kateřina Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2017 do 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
člen výboru | Mgr. Jindřiška Dušánková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2021 do 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1090/32, 19800 Praha |
předseda výboru | Kateřina Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2021 do 25.2.2023 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
předseda výboru | Iveta Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2020 do 4.2.2021 |
Adresa | Bojčenkova 1096/6, 19800 Praha |
člen výboru | Kateřina Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2017 do 4.2.2021 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
člen výboru | Karolína Brosková |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2017 do 4.2.2021 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
předseda výboru | Iveta Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2017 do 2.12.2020 |
Adresa | Cíglerova 1088/28, 19800 Praha |
předseda výboru | Iveta Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 3.10.2017 |
Adresa | Cíglerova 1088/28, 19800 Praha |
člen výboru | Kateřina Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 3.10.2017 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 3.10.2017 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 3.10.2017 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
člen výboru | Kateřina Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 3.10.2017 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
předseda výboru | Iveta Vávrová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2016 do 3.10.2017 |
Adresa | Cíglerova 1088/28, 19800 Praha |
člen výboru | Jaroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2013 do 21.1.2016 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
předseda výboru | Jiří Bašus |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha |
člen výboru | Věra Rejlová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2015 do 21.1.2016 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha |
předseda výboru | Věra Rejlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2013 do 11.3.2015 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Jiří Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2013 do 11.3.2015 |
Adresa | Slunný vrch 784, 28522 Zruč nad Sázavou |
místopředseda výboru | Ludmila Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2013 do 11.3.2015 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Jiří Bašus |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2013 do 11.3.2015 |
Adresa | Cíglerova 1087/26, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Jan Nigrín |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 28.8.2013 |
Adresa | Cíglerova 1088, 19800 Praha 9 |
předseda výboru | Ludmila Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2012 do 28.8.2013 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Mgr. Věra Rejlová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2012 do 28.8.2013 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha 9 |
místopředseda výboru | Jiří Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 28.8.2013 |
Adresa | Slunný vrch 784, 28522 Zruč nad Sázavou |
člen výboru | Hana Seifertová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 28.8.2013 |
Adresa | Cíglerova 1090/32, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Jiří Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2011 do 24.1.2013 |
Adresa | Slunný vrch 784, 28522 Zruč nad Sázavou |
místopředseda výboru | Mgr. Hana Seifertová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2012 do 24.1.2013 |
Adresa | Cíglerova 1090/32, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Jiří Zajac |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2012 do 10.11.2012 |
Adresa | Cíglerova 1088/28, 19800 Praha 9 |
předseda výboru | Jiří Zajac |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2012 do 14.3.2012 |
Adresa | Cíglerova 1088/28, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Mgr. Hana Seifertová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2012 do 14.3.2012 |
Adresa | Cíglerova 1090/32, 19800 Praha 9 |
místopředseda výboru | Ludmila Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2012 do 14.3.2012 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha 9 |
předseda výboru | Jiří Zajac |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2009 do 9.2.2012 |
Adresa | Cíglerova 1088/28, 19800 Praha 9 |
místopředseda výboru | Ludmila Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2009 do 9.2.2012 |
Adresa | Cíglerova 1089/30, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Mgr. Hana Seifertová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2009 do 9.2.2012 |
Adresa | Cíglerova 1090/32, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Ing. Josef Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2009 do 17.6.2011 |
Adresa | Cíglerova 1090/32, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Martin Karlík |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2009 do 17.6.2011 |
Adresa | Litoměřická 581/14, 19000 Praha 9 |
IČO: | 28880790 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 5. 2009 |
Sídlo: | Cíglerova 1087/26, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |