Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 925 ul. Čs. odbojářů, Chodov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 925 ul. Čs. odbojářů, Chodov (75138069) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2008 Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 925 ul. Čs. odbojářů, Chodov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 925 ul. Čs. odbojářů, Chodov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 925 ul. Čs. odbojářů, Chodov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5335 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75138069 | |
Jméno: | Společenství domu č.p. 925 Chodov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.5.2008 |
Zapsána dne: | 28.5.2008 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. odbojářů 925, Chodov 35735, Česká republika | 21.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | ČSO 925, Chodov 35735, Česká republika | 28.5.2008 - 10.12.2011 |
Předseda výboru | Andrea Rauová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2020 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
Místopředseda výboru | Jaroslava Tonková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2020 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
Člen výboru | Jiří Kot |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2020 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
Předseda výboru | Josef Bílský |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2018 do 9.10.2020 |
Adresa | 80, 35735 Mírová |
Člen výboru | Dana Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 9.10.2020 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
Člen výboru | David Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2019 do 9.10.2020 |
Adresa | Západní 1232, 35735 Chodov |
Člen výboru | David Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 27.6.2019 |
Adresa | Čs. odbojářů 924, 35735 Chodov |
Předseda výboru | Josef Bílský |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 12.9.2018 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
Předseda výboru | Josef Bílský |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 12.9.2018 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
člen výboru | Dana Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2011 do 21.3.2017 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
místopředseda výboru | Josef Bílský |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2011 do 21.3.2017 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
předseda výboru | Olga Belická |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2011 do 21.3.2017 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, 35735 Chodov |
předseda výboru | Lucie Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2008 do 10.12.2011 |
Adresa | Čs. odbojářů 931 , Chodov |
místopředseda výboru | Vojtěch Novák |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2008 do 10.12.2011 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, Chodov |
člen výboru | Josef Bílský |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2008 do 10.12.2011 |
Adresa | Čs. odbojářů 925, Chodov |
IČO: | 75138069 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 925 ul. Čs. odbojářů, Chodov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Chodov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 9. 2005 |
Sídlo: | Čs. odbojářů 925, Chodov 35735 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |