Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 457 v Holýšově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 457 v Holýšově (71193626) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2004 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 457 v Holýšově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 457 v Holýšově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 457 v Holýšově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3230 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71193626 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 457 v Holýšově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.2.2004 |
Zapsána dne: | 14.2.2004 | |
Den vzniku společenství: 15.5.2003 | 14.2.2004 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 14.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Makovým vrchem 457, Holýšov 34562, Česká republika | 14.2.2004 |
---|
předseda výboru | Vlasta Zoblová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2022 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
člen výboru | Ing. Vlastimil Souhrada |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2022 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
člen výboru | Jan Tvrdoň |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2022 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
Předseda výboru | Vlasta Zoblová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 25.3.2022 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
člen výboru | Pavel Šlejmar |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2014 do 25.3.2022 |
Adresa | 77, 34401 Pec |
člen výboru | Ing. Vlastimil Souhrada |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2014 do 25.3.2022 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
člen výboru | Ing. Vlastimil Souhrada |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2014 do 17.8.2014 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
Místopředseda výboru | Ing. Vlastimil Souhrada |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 15.8.2014 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
Člen výboru | Zdeňka Hostovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2005 do 15.8.2014 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, Holýšov |
Člen výboru | Ing. Vlastimil Souhrada |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 10.8.2005 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
Místopředseda výboru | Josef Hostovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2004 do 10.8.2005 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
Místopředseda výboru | Josef Hostlovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2004 do 19.4.2004 |
Adresa | Pod Makovým vrchem 457, 34562 Holýšov |
IČO: | 71193626 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 457 v Holýšově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Holýšov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 5. 2003 |
Sídlo: | Pod Makovým vrchem 457, Holýšov 34562 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |