Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 338 v Holýšově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 338 v Holýšově (75047951) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ruská 338, 34562 Holýšov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2005 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 338 v Holýšově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 338 v Holýšově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 338 v Holýšově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 3. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4172 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75047951 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 338 v Holýšově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.8.2005 |
Zapsána dne: | 3.8.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 3.8.2005 - 12.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ruská 338, Holýšov 34562, Česká republika | 12.1.2016 |
---|
předseda společenství | Ing. Kateřina Smazalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2021 |
Adresa | Ruská 338, 34562 Holýšov |
předseda společenství | Růžena Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2016 do 22.4.2021 |
Adresa | Ruská 338, 34562 Holýšov |
Pověřený vlastník | Růžena Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2013 do 12.1.2016 |
Adresa | Ruská 338, 34562 Holýšov |
Pověřený vlastník | Růžena Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2005 do 5.12.2013 |
Adresa | Ruská 338, Holýšov |
IČO: | 75047951 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 338 v Holýšově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Holýšov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 5. 2004 |
Sídlo: | Ruská 338, Holýšov 34562 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |