Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 316, Vltavská, Štěchovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 316, Vltavská, Štěchovice (28904044) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vltavská 316, 25207 Štěchovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 316, Vltavská, Štěchovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 316, Vltavská, Štěchovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 316, Vltavská, Štěchovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10298 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28904044 | |
Jméno: | Společenství Štěchovice 316 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.6.2009 |
Zapsána dne: | 11.6.2009 | |
Orgány společenství: Shromáždění Výbor | 24.11.2021 | |
Orgány společenství: Shromáždění Výbor Kontrolní komise | 11.6.2009 - 24.11.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vltavská 316, Štěchovice 25207, Česká republika | 11.6.2009 |
---|
předseda výboru | Jaroslav Andrle |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
místopředseda výboru | Božena Dubinová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
člen výboru | Antonín Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
místopředseda výboru | Božena Dubinová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 24.11.2021 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
člen výboru | Jarmila Vondrová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 24.11.2021 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
předseda výboru | Jaroslav Andrle |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2013 do 24.11.2021 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
předseda výboru | Jaroslav Andrle |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 do 18.8.2013 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
předseda výboru | Ing. Jiří Marko |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2009 do 6.5.2011 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
místopředseda výboru | Jaroslav Andrle |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2009 do 6.5.2011 |
Adresa | Vltavská 316, 25207 Štěchovice |
člen výboru | Richard Baštecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2009 do 6.5.2011 |
Adresa | 32, 26701 Libomyšl |
IČO: | 28904044 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 316, Vltavská, Štěchovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Štěchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 6. 2009 |
Sídlo: | Vltavská 316, Štěchovice 25207 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |