Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2177, Zd. Štěpánka, Rakovník má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2177, Zd. Štěpánka, Rakovník (24714887) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 8. 2010 Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2177, Zd. Štěpánka, Rakovník má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2177, Zd. Štěpánka, Rakovník nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2177, Zd. Štěpánka, Rakovník na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11856 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24714887 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 2177, Zdeňka Štěpánka, Rakovník | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.8.2010 |
Zapsána dne: | 14.8.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zd. Štěpánka 2177, Rakovník 26901, Česká republika | 11.12.2015 |
---|
člen výboru | Petr Korf |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník |
Místopředseda výboru | Mgr. Petra Hasalová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 |
Adresa | Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník |
předseda výboru | Jana Zámečníková |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2023 |
Adresa | Štrosova 119, 27001 Kněževes |
předseda výboru | Jana Zámečníková |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2023 do 26.3.2023 |
Adresa | 98, 27036 Lubná |
člen výboru | Martina Vaic |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 do 16.3.2023 |
Adresa | Doležalova 1023/5, 19800 Praha |
předseda výboru | Petr Korf |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 do 16.3.2023 |
Adresa | Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník |
místopředseda výboru | Mgr. Petra Hasalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 do 16.3.2023 |
Adresa | Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník |
člen výboru | Martina Ledvinová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2020 do 25.8.2022 |
Adresa | Doležalova 1023/5, 19800 Praha |
člen výboru | Jakub Kopic |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2010 do 10.7.2020 |
Adresa | Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník |
místopředseda výboru | Mgr. Petra Hasalová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2010 do 10.7.2020 |
Adresa | Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník |
předseda výboru | Jaroslava Adámková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2010 do 10.7.2020 |
Adresa | Zd. Štěpánka 2177, 26901 Rakovník |
IČO: | 24714887 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2177, Zd. Štěpánka, Rakovník |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Rakovník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 8. 2010 |
Sídlo: | Zd. Štěpánka 2177, Rakovník 26901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |