Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2151, 2152, Nymburk má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2151, 2152, Nymburk (27207251) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Topolová 2152, 28802 Nymburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2005 Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2151, 2152, Nymburk má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2151, 2152, Nymburk nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2151, 2152, Nymburk na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5366 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27207251 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2151-2152 Nymburk, k.ú. Nymburk, okres Nymburk | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.1.2005 |
Zapsána dne: | 21.1.2005 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 19.8.2014 - 3.10.2015 | |
Den vzniku: 21.6.2004 | 21.1.2005 - 15.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Topolová 2152, Nymburk 28802, Česká republika | 3.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Topolová 2152, Nymburk , Česká republika | 21.1.2005 - 3.10.2015 |
člen výboru | Milan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
místopředseda výboru | Pavel Bobka |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
předseda výboru | Lucie Zdobinská |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
místopředseda výboru | Pavel Bobka |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 15.12.2020 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
předseda výboru | Lucie Zdobinská |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2020 do 15.12.2020 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
člen výboru | Milan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2015 do 15.12.2020 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
Předseda výboru | Lucie Zdobinská |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 do 3.1.2020 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
místopředseda výboru | Jaroslav Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2015 do 2.8.2018 |
Adresa | Topolová 2152, 28802 Nymburk |
místopředseda výboru | Jaroslav Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2015 do 2.8.2018 |
Adresa | Topolová 2152, 28802 Nymburk |
Předseda výboru | Lucie Zdobinská |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 15.11.2016 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
Předseda výboru | Lucie Zdobinská |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 15.11.2016 |
Adresa | Topolová 2151, 28802 Nymburk |
člen výboru | Milan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2010 do 3.10.2015 |
Adresa | Topolová 2151, Nymburk |
místopředseda výboru | Jaroslav Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2010 do 3.10.2015 |
Adresa | Topolová 2151, Nymburk |
předseda výboru | Marie Kotyzová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2010 do 19.8.2014 |
Adresa | Topolová 2152, Nymburk |
místopředseda výboru | Radka Effenbergerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2005 do 21.12.2010 |
Adresa | Topolová 2151, Nymburk |
člen výboru | Milan Novák |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2005 do 21.12.2010 |
Adresa | Topolová 2151, Nymburk |
předseda výboru | Marie Kotyzová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2005 do 21.12.2010 |
Adresa | Topolová 2152, Nymburk |
předseda výboru | Milena Černá |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2005 do 2.11.2005 |
Adresa | Topolová 2152, Nymburk |
IČO: | 27207251 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2151, 2152, Nymburk |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Nymburk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 1. 2005 |
Sídlo: | Topolová 2152, Nymburk 28802 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |