Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1505 v Tišnově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1505 v Tišnově (29285321) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Humpolky 1505, 66601 Tišnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2011 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1505 v Tišnově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1505 v Tišnově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1505 v Tišnově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 7. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8851 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29285321 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1505 v Tišnově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.7.2011 |
Zapsána dne: | 4.7.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Humpolky 1505, Tišnov 66601, Česká republika | 9.9.2015 |
---|
předseda výboru | JUDr. Mgr. Václav Kotlář |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
člen výboru | Bc. Vítězslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Slovinská 851/47, 61200 Brno |
člen výboru | Helena Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
Člen výboru | Bc. Vítězslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 25.3.2021 |
Adresa | Slovinská 851/47, 61200 Brno |
Člen výboru | Helena Pelikánová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 25.3.2021 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
Předseda výboru | JUDr.Mgr. Václav Kotlář |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2015 do 25.3.2021 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
člen výboru | Zdeněk Gruber |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 9.9.2015 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
člen výboru | Marcela Malčíková |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2012 do 9.9.2015 |
Adresa | U Humpolky 1506, 66601 Tišnov |
předseda výboru | Květoslava Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2012 do 9.9.2015 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
člen výboru | Květoslava Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2012 do 28.6.2012 |
Adresa | U Humpolky 1506, 66601 Tišnov |
předseda výboru | Marcela Malčíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2012 do 28.6.2012 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
předseda výboru | Květoslava Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 6.3.2012 |
Adresa | U Humpolky 1506, 66601 Tišnov |
člen výboru | Marcela Malčíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 6.3.2012 |
Adresa | U Humpolky 1505, 66601 Tišnov |
IČO: | 29285321 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1505 v Tišnově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Tišnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 7. 2011 |
Sídlo: | U Humpolky 1505, Tišnov 66601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |