Společenství vlastníků jednotek pro dům Březinova číslo popisné 3966, 3967 v Jihlavě má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro dům Březinova číslo popisné 3966, 3967 v Jihlavě (26260271) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Březinova 3966/81, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 2001 Společenství vlastníků jednotek pro dům Březinova číslo popisné 3966, 3967 v Jihlavě má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro dům Březinova číslo popisné 3966, 3967 v Jihlavě nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Březinova číslo popisné 3966, 3967 v Jihlavě na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 9. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1312 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26260271 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Březinova číslo popisné 3966, 3967 v Jihlavě | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.9.2001 |
Zapsána dne: | 29.9.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březinova 3966/81, Jihlava 58601, Česká republika | 25.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Březinova č.p.3966, Jihlava 58601, Česká republika | 29.9.2001 - 25.11.2015 |
předseda výboru | Karla Punčochářová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2023 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
člen výboru | Věra Kourková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2023 |
Adresa | Březinova 3966/81, 58601 Jihlava |
člen výboru | Ing. Jaroslav Kračmar |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2023 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Místopředseda výboru | Věra Kourková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2018 do 25.11.2023 |
Adresa | Březinova 3966/81, 58601 Jihlava |
Člen výboru | Ing. Jaroslav Kračmar |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2018 do 25.11.2023 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Předseda výboru | Karla Punčochářová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2018 do 25.11.2023 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
člen výboru | Karla Punčochářová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Věra Kourková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Březinova 3966/81, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Milan Škaryd |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Věra Kourková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Březinova 3966/81, 58601 Jihlava |
člen výboru | Karla Punčochářová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Milan Škaryd |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 30.10.2018 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
místopředseda výboru | Věra Kourková |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2013 do 25.11.2015 |
Adresa | Březinova 3966/81, 58601 Jihlava |
předseda výboru | Milan Škaryd |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2013 do 25.11.2015 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
člen výboru | Karla Punčochářová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2015 do 25.11.2015 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
člen výboru | Blanka Ustohalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2015 do 15.8.2015 |
Adresa | Vrchlického 2495/49, 58601 Jihlava |
člen výboru | Blanka Dybová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2013 do 25.2.2015 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Místopředseda výboru | Věra Kourková |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2008 do 7.6.2013 |
Adresa | Březinova 3966/81, 58601 Jihlava |
Člen výboru | Blanka Dybová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2008 do 7.6.2013 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Předseda výboru | Milan Škaryd |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2008 do 7.6.2013 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Předseda výboru | Milan Škaryd |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2001 do 7.6.2008 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Místopředseda výboru | Věra Kourková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2003 do 7.6.2008 |
Adresa | Březinova 3966, 58601 Jihlava |
Člen výboru | Blanka Dybová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2003 do 7.6.2008 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Člen výboru | Blanka Ustohalová |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2001 do 21.10.2003 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
Místopředseda výboru | Josef Dyba |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2001 do 21.10.2003 |
Adresa | Březinova 3967/82, 58601 Jihlava |
IČO: | 26260271 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro dům Březinova číslo popisné 3966, 3967 v Jihlavě |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 9. 2001 |
Sídlo: | Březinova 3966/81, Jihlava 58601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |