Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Nechvílova 1839 - 1841 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Nechvílova 1839 - 1841 (72022485) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nechvílova 1840/11, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2009 Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Nechvílova 1839 - 1841 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Nechvílova 1839 - 1841 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Nechvílova 1839 - 1841 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9953 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72022485 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Nechvílova 1839 - 1841 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.3.2009 |
Zapsána dne: | 11.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nechvílova 1840/11, Praha 14800, Česká republika | 15.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Nechvílova 1840, Praha 4 14800, Česká republika | 11.3.2009 - 15.12.2021 |
předseda výboru | Jiří Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Nechvílova 1840/11, 14800 Praha |
místopředseda výboru | Jaromír Šipka |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Nechvílova 1839/13, 14800 Praha |
člen výboru | Mgr. Lukáš Daniel Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Nechvílova 1839/13, 14800 Praha |
Člen výboru | Bc. Kateřina Hnutová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2021 do 15.12.2021 |
Adresa | Za Cukrovarem 585, 28102 Cerhenice |
Místopředseda výboru | Jaromír Šipka |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 15.12.2021 |
Adresa | Nechvílova 1839/13, 14800 Praha |
Předseda výboru | Jiří Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 15.12.2021 |
Adresa | Nechvílova 1840/11, 14800 Praha |
Člen výboru | Bc. Kateřina Hnutová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2019 do 4.4.2021 |
Adresa | Pavla Beneše 750/8, 19900 Praha |
Člen výboru | Bc. Kateřina Hnutová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 23.9.2019 |
Adresa | Nechvílova 1840/11, 14800 Praha |
člen | Ludmila Hnutová |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2012 do 25.1.2017 |
Adresa | Nechvílova 1840/11, 14800 Praha 4 |
místopředseda | Jaromír Šipka |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2012 do 25.1.2017 |
Adresa | Nechvílova 1839/13, 14800 Praha 4 |
předseda | Jiří Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2012 do 25.1.2017 |
Adresa | Nechvílova 1840/11, 14800 Praha 4 |
člen výboru | Marie Křepelová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2009 do 15.6.2012 |
Adresa | Nechvílova 1841/9, 14800 Praha 4 |
místopředseda výboru | Jaromír Šipka |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2009 do 15.6.2012 |
Adresa | Nechvílova 1839/13, 14800 Praha 4 |
předseda výboru | Jiří Pinkava |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2009 do 15.6.2012 |
Adresa | Nechvílova 1840/11, 14800 Praha 4 |
IČO: | 72022485 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Nechvílova 1839 - 1841 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 3. 2008 |
Sídlo: | Nechvílova 1840/11, Praha 14800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |